Christian Bach Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sondbach Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.451' DKK Nytorv 11 Viborg ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.312' DKK Bacco's Viborg ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.085' DKK Ejendomsselskabet Nytorv Viborg ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.675' DKK Ejendomsselskabet Nytorv Viborg ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Nytorv 11 Viborg ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sondbach Holding ApS (5 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2019 hos Sondbach Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Bach Thomsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Christian nu bestreddet i 5 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 608' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sondbach Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nytorv 11 Viborg ApS
Via Sondbach Holding ApS -
N 11 Invest ApS
Via Nytorv 11 Viborg ApS
Direktørposter (1)
-
Sondbach Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2019
Tidslinje (6)
-
Bacco's Viborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024 -
Sinatra Bar Viborg ApS (Nu: Selskabet af 24.10.2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
Sinatra Bar Viborg ApS (Nu: Selskabet af 24.10.2022 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2020 - 25.01.2024
Direktør
16.04.2021 - 25.01.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
13.08.2020 - 29.09.2023
Direktør
30.03.2022 - 24.10.2022
Ejerandel: 7% -
Reel ejer
01.04.2021 - 01.02.2023
Ejerandel: 30%
Christian Bach Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sondbach Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.550' DKK. Gennem holdingselskabet Sondbach Holding ApS har Christian derfor også andele i Nytorv 11 Viborg ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Bach Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Sondbach Holding ApS kunne fremvise et overskud på 608' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Bacco's Viborg ApS kunne fremvise et underskud på 1.312' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Kim Bach Thomsen.