Elsebeth Koldkjær Jungersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Planteavl (Ejer) |
Største overskud: | 137.709' DKK CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S (2021) |
Største underskud: | -56.792' DKK ØSS 5 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.082.587' DKK CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S (2023) |
Største gæld: | 365.774' DKK CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BADEHUSVEJ 1 ApS (3 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2019 ved Planteavl i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Elsebeth Koldkjær Jungersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Elsebeth i 3 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2022.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PENGE IN-VEST A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
CD9 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (17)
-
BADEHUSVEJ 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
VORDINGBORG SYDHAVNSGRUNDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
UNIVERSITETSPARKEN AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021 -
LMR Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
CGR Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
Ejlers Gård Parkering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2022 -
A/S AF 26.10.1983
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021 -
PENGE IN-VEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
Ceraco Entreprise A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
Universitetsparken 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021 -
CD9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
AGR Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
ApS af 25.06.2021
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
ØSS 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
EG VANDMANDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
GGR Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021
Bestyrelsesposter (18)
-
BADEHUSVEJ 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
VORDINGBORG SYDHAVNSGRUNDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
UNIVERSITETSPARKEN AALBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
LMR Holding 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2021 -
CGR Holding 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2021 -
Holy Cows ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
Ejlers Gård Parkering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2022 -
A/S AF 26.10.1983
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
PENGE IN-VEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
Ceraco Entreprise A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
Universitetsparken 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021 -
CD9 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
MGR Holding 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2021 -
AGR Holding 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2021 -
ApS af 25.06.2021
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2021 -
ØSS 5 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
EG VANDMANDEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
GGR Holding 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2021
Tidslinje (43)
-
MGR Holding 2021 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
CD9 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Ejlers Gård Parkering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022
Blå bog (fortsat)
Elsebeth har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S kunne fremvise et overskud på 137.709' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ØSS 5 ApS kunne fremvise et underskud på 56.792' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 105.677' DKK (CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.804' DKK (ØSS 5 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.082.587' DKK (CARL EJLER RASMUSSEN & CO. A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 25' DKK (Ejlers Gård Parkering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Elsebeth' netværk er Carl Ejler Rasmussen.