Sebastian Vigan Hoelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vigansgaard I/S (Stifter) |
Største overskud: | 274' DKK Gadekærets Dyreklinik ApS (2023) |
Største underskud: | -175' DKK Gadekærets Dyreklinik ApS (2021) |
Største egenkapital: | 38' DKK Sebastian Hoelgaard Holding ApS (Nu: Vigan Hoelgaard Holding ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.296' DKK Gadekærets Dyreklinik ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Gadekærets Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vigansgaard I/S (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2019 i Vigansgaard I/S i rollen som Stifter og Ejer. Det var sammen med forretningspartneren Birgitte Vigan Hoelgaard at Sebastian Vigan Hoelgaard stiftede Vigansgaard I/S den dag i marts 2019. Hvervet som Stifter og Ejer har Sebastian nu bestreddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor avl af får og geder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vigansgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vigan Hoelgaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gadekærets Dyreklinik ApS
Via Vigan Hoelgaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Gadekærets Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2020 -
Vigan Hoelgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Sebastian Hoelgaard Holding ApS (Nu: Vigan Hoelgaard Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Sebastian Hoelgaard Holding ApS (Nu: Vigan Hoelgaard Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Gadekærets Dyreklinik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020
Blå bog (fortsat)
Sebastian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.06.2020 - 04.05.2022
Direktør
03.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.05.2022 - 05.05.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.05.2020 - 31.12.2021
Direktør
29.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Sebastian Vigan Hoelgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vigan Hoelgaard Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Gennem holdingselskabet Vigan Hoelgaard Holding ApS har Sebastian derfor også andele i Gadekærets Dyreklinik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sebastian Vigan Hoelgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Gadekærets Dyreklinik ApS kunne fremvise et overskud på 274' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Gadekærets Dyreklinik ApS kunne fremvise et underskud på 175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 274' DKK (Gadekærets Dyreklinik ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Sebastian Hoelgaard Holding ApS (Nu: Vigan Hoelgaard Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (Sebastian Hoelgaard Holding ApS (Nu: Vigan Hoelgaard Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Gadekærets Dyreklinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Birgitte Vigan Hoelgaard.