Carsten Stampe Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH Insurance Europe AG, Tyskland (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 46.696' DKK AON DENMARK A/S (2016) |
Største underskud: | -8.310' DKK AON DENMARK A/S (2021) |
Største egenkapital: | 104.776' DKK AON DENMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 141.789' DKK AON DENMARK A/S (2015) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos AON DENMARK A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH Insurance Europe AG, Tyskland (4 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2019 i ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH Insurance Europe AG, Tyskland (tidligere ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH INSURANCE PLC, IRLAND) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Stampe Christoffersen i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 24. august 2023.
I dag arbejder virksomheden med anden forsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (1)
-
AON DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ADIS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ADIS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023 -
AON DENMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH INSURANCE PLC, IRLAND (Nu: ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH Insurance Europe AG, Tyskland) (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2019 - 24.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Stampe Christoffersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ADIS A/S der præsenterede et overskud på 540' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2019 til 2023 hos ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH Insurance Europe AG, Tyskland.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.068' DKK (AON DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 104.776' DKK (AON DENMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30.972' DKK (ADIS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Martin Munch-Andersen.