Mikkel Friis Tønnesen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Support IVS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordic Support (4 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2019 i Nordic Support IVS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mikkel Friis Tønnesen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Mikkel i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 8. oktober 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor anden personaleformidling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Support
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Nordic Support IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020 -
Nordic Support IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020 -
Nordic Support (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2019 - 08.10.2020
Ejerandel: 100%