John Francker
Erhvervsaktiv: | 5. mar. 2019 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | Specialkompagniet ApS (Ejer) |
Største overskud: | 682' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største underskud: | -399' DKK Bostedet Oasen ApS (2021) |
Største egenkapital: | 488' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største gæld: | 4.208' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Bostedet Oasen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Specialkompagniet ApS (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos Specialkompagniet ApS som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partnerne Leif Bent Monnick-Nielsen, Egon Ib Nielsen at John Francker stiftede Specialkompagniet ApS den dag i marts 2019. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har John nu besiddet i 3 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 108' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Specialkompagniet ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.03.2019
Tidslinje (7)
-
Specialkompagniet ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Bostedet Oasen ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Bostedet Oasen ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.03.2019 - 31.12.2022
Bestyrelsesmedlem
05.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - 07.06.2020
Bestyrelsesmedlem
08.06.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
John Francker har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Specialkompagniet ApS der præsenterede et overskud på 178' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Bostedet Oasen ApS der præsenterede et underskud på 399' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2019 til i dag hos Specialkompagniet ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 682' DKK (Bostedet Oasen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 488' DKK (Bostedet Oasen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (Specialkompagniet ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Kim René Hygild Monnick.