Lars Schmidt
Møllesvinget 4, 3400 Hillerød, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | learn-It.com (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af learn-It.com (1 år 6 måneder) |
Det startede i 2023 hos learn-It.com i rollen som Ejer. Lars Schmidt erhvervede virksomheden learn-It.com d. 22. februar 2023. Lars har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Lars nu bestreddet i 1 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
learn-It.com
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Grundejerforeningen Bolværket
Fratrådt som repræsentantDato: 15.09.2024
Registreringsdato: 15.09.2024 -
Grundejerforeningen Bolværket
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023 -
learn-It.com (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
20.10.2023 - 15.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?