Omar Faruug Khader Mohamed Adan
Esbern Snares Vænge 40, 5000 Odense C, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | OK Logistik (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af OK Logistik (5 år 6 måneder) |
Det startede i 2019 hos OK Logistik (tidligere Flytnu) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Omar Faruug Khader Mohamed Adan og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Omar nu bestreddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor flytteforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OK Logistik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Stand in Vikar ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
Stand in Vikar ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Stand in Vikar ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.07.2022
Registreringsdato: 19.07.2022
Blå bog (fortsat)
Omar har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
19.07.2022 - 27.09.2024
Ejerandel: 100%
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?