Liv Timmermann
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rokraft IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -19' DKK Rokraft IVS (2019) |
Største egenkapital: | 3' DKK Rokraft IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Livs (3 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2019 i Rokraft IVS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mia Holmbo Lind at Liv Timmermann stiftede Rokraft IVS den dag i februar 2019. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Liv i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 10. september 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor andre sportsaktiviteter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2019 viste et underskud på 19' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Livs
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Livs (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
Rokraft IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020 -
Rokraft IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Liv har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
14.02.2019 - 10.09.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Rokraft IVS landede et underskud på 19' DKK.