Hasna Akther
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Right Worker ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -22' DKK Right Worker ApS (2021) |
Største egenkapital: | 0' DKK Right Worker ApS (2019) |
Største gæld: | 85' DKK Right Worker ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Right Worker ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Right Worker ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 i Right Worker ApS (tidligere A.B. REN SERVICE IVS) i rollen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Hasna Akther nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Right Worker ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Right Worker ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2019
Tidslinje (4)
-
Right Worker ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023 -
A.B. REN SERVICE IVS
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
A.B. REN SERVICE IVS
Tilknyttet som direktørDato: 24.03.2019
Registreringsdato: 24.03.2019
Blå bog (fortsat)
Hasna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
03.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.03.2019 - 14.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Right Worker ApS kunne fremvise et underskud på 22' DKK.