Dennis Wolfgang Løhde Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HealthyGreens (Ejer) |
Største overskud: | 44' DKK FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -133' DKK FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | -25' DKK FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 331' DKK FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Wolfgang Enterprise ApS (2 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 i HealthyGreens i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Dennis Wolfgang Løhde Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Dennis i 4 måneder, inden stoppet d. 3. juli 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wolfgang Enterprise ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aalborg Bio Gødning ApS
Via Wolfgang Enterprise ApS -
Kraghøjgård Gårdbutik ApS
Via Wolfgang Enterprise ApS
Direktørposter (2)
-
Wolfgang Enterprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2022 -
Kraghøjgård Gårdbutik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2023
Tidslinje (11)
-
Kraghøjgård Gårdbutik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
Wolfgang Enterprise ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Wolfgang Enterprise ApS -
Stifter og Ejer
14.09.2020 - 09.02.2022
Reel ejer
14.09.2020 - 09.02.2022
Ejer
10.02.2022 - 31.07.2023
Direktør
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Stifter og Ejer
19.02.2019 - 03.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2019 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) landede et overskud på 44' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor FarmAdvice ApS (Nu: Wolfgang Enterprise ApS) landede et underskud på 133' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Camilla Østergaard Nielsen.