Ninna Kirstine Brandt Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 460' DKK Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 707' DKK Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS) (2019) |
Største gæld: | 3.096' DKK Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FAMILIEN JONES LEGAT (3 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2019 i Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS (tidligere Ans Rejser ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ninna Kirstine Brandt Andersen i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 22. september 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rejsearrangører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 460' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. september 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
DMFM - Det Mobile Folkemøde F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DMFM - Det Mobile Folkemøde F.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2020
Registreringsdato: 22.09.2020 -
Ans Rejser ApS (Nu: Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2019
Registreringsdato: 07.02.2019
Blå bog (fortsat)
Ninna har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Ninna' netværk er Claus Søndergaard.