Bente Margrethe Messmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Den selvejende institution Strandlunds kollektivboliger (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Messmann Tours (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2018 ved Den selvejende institution Strandlunds kollektivboliger som Reel ejer. Denne rolle havde Bente Margrethe Messmann i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Messmann Tours
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (1)
-
Messmann Tours (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.05.2018 - 04.02.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.05.2018 - 31.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse