Maja Simone Rennig
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mycropt ApS (Ejer) |
Største overskud: | 99' DKK Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) (2019) |
Største underskud: | -109' DKK Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 99' DKK Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) (2019) |
Største gæld: | 82' DKK Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mycropt ApS (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2019 hos Mycropt ApS (tidligere Mycropt IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Alex Toftgaard Nielsen, Daniel Oliver Daley, Morten Helge Hauberg Nørholm, Jenny Marie Landberg at Maja Simone Rennig stiftede Mycropt ApS den dag i januar 2019. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Maja nu bestreddet i 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mycropt ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (7)
-
Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Mycropt ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2021
Registreringsdato: 30.08.2021
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) kunne offentliggøre et overskud på 99' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mycropt IVS (Nu: Mycropt ApS) kunne offentliggøre et underskud på 109' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maja' netværk er Morten Helge Hauberg Nørholm.