Inge Helander Bolstad
Erhvervsaktiv: | 30. jan. 2019 - 11. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Bulk Data Centers DK01 ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -64.108' DKK Bulk Industrial Real Estate Denmark ApS (2023) |
Største egenkapital: | 101.345' DKK Bulk Jernholmen ApS (Nu: Catena Jernholmen ApS) (2023) |
Største gæld: | 385.698' DKK Bulk Jernholmen ApS (Nu: Catena Jernholmen ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Logistik Terminal Køge ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bulk Data Centers DK01 ApS (5 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2019 i Bulk Data Centers DK01 ApS (tidligere DK01 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør har Inge Helander Bolstad nu besiddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 16.450' DKK.
Direktørposter (2)
-
Bulk Data Centers DK01 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2019 -
Bulk Fiber Networks Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2019
Tidslinje (9)
-
Logistik Terminal Køge ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Bulk Jernholmen ApS (Nu: Catena Jernholmen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Bulk Industrial Real Estate Denmark ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Inge har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2020 - 27.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.11.2020 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejer
07.12.2023 - 11.12.2023
Ejerandel: 0%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bulk Industrial Real Estate Denmark ApS fremviste et underskud på 64.108' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64.108' DKK (Bulk Industrial Real Estate Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 101.345' DKK (Bulk Jernholmen ApS (Nu: Catena Jernholmen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35.321' DKK (Bulk Industrial Real Estate Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Nina Bull.