Sven Uhrenholdt Frenzel
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROSA, Forbundet af It-professionelle (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PROSA, Forbundet af It-professionelle (4 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 i PROSA, Forbundet af It-professionelle (tidligere Prosa, Forbundet af It-profesionelle) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Sven Uhrenholdt Frenzel i 4 år, før fratrædelsen d. 20. november 2022.
I dag arbejder virksomheden med fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HALLMK ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
HALLMK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2024
Tidslinje (4)
-
HALLMK ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
HALLMK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
Frenzel Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020
Blå bog (fortsat)
Sven har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.11.2018 - 20.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
27.01.2019 - 30.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Kai Haag Brommann Frenzel.