Rasmus Boye Borg
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vestjysk Vandteknik ApS (Ejer) |
Største overskud: | 582' DKK Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 660' DKK Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 526' DKK Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vestjysk Vandteknik ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2019 ved Vestjysk Vandteknik ApS (tidligere Vestjysk Vandteknik IVS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Boye Borg og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Rasmus nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden bygningsinstallationsvirksomhed. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 124' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Poolonline I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vestjysk Vandteknik Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vestjysk Vandteknik ApS
Via Vestjysk Vandteknik Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Vestjysk Vandteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2019 -
Vestjysk Vandteknik Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2023
Registreringsdato: 19.02.2023 -
Vestjysk Vandteknik Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2023
Registreringsdato: 19.02.2023 -
Vestjysk Vandteknik Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2023
Registreringsdato: 19.02.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.01.2019 - 19.02.2023
Reel ejer og Direktør
22.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2022 - 12.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Boye Borg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vestjysk Vandteknik Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 653' DKK. Gennem holdingselskabet Vestjysk Vandteknik Holding ApS har Rasmus derfor også andele i Vestjysk Vandteknik ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rasmus Boye Borg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS) kunne fremvise et overskud på 582' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 124' DKK (Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 660' DKK (Vestjysk Vandteknik IVS (Nu: Vestjysk Vandteknik ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 653' DKK (Vestjysk Vandteknik Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Martin Meier Pedersen.