Mads Magnus Gylling Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Handelskompagniet IVS (Ejer) |
Største overskud: | 137' DKK OLSEN SERVICE ApS (2021) |
Største underskud: | -69' DKK OLSEN SERVICE ApS (2017) |
Største egenkapital: | 152' DKK OLSEN SERVICE ApS (2023) |
Største gæld: | 324' DKK OLSEN SERVICE ApS (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos OLSEN SERVICE ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Handelskompagniet IVS (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2019 i Handelskompagniet IVS med titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Mads Magnus Gylling Olsen købte en part af virksomheden d. 14. januar 2019 og fik dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mads af: Eskild Ejlif Olsen. Hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem bestred Mads i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 9. maj 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med computere, ydre enheder og software. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2020 kunne vise et overskud på 9' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dantrade I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Mads Magnus Gylling Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
OLSEN SERVICE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.05.2020
Tidslinje (9)
-
Handelskompagniet IVS
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
Handelskompagniet IVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
Mads Magnus Gylling Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.2020
Registreringsdato: 05.06.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
14.01.2019 - 27.09.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.01.2019 - 20.01.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Handelskompagniet IVS kunne offentliggøre et overskud på 9' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Handelskompagniet IVS kunne offentliggøre et underskud på 2' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Peter Busk.