Stine Hoff
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Passion Projects ApS (Ejer) |
Største overskud: | 51.929' DKK DKI Plast Invest ApS (2018) |
Største underskud: | -6.809' DKK DKI Plast Invest ApS (2014) |
Største egenkapital: | 11.036' DKK DKI Plast Invest ApS (2017) |
Største gæld: | 71.609' DKK DKI Plast Invest ApS (2014) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos DKI Plast Invest ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Passion Projects ApS (5 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2018 ved Passion Projects ApS (tidligere Stine Hoff Holding IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Stine Hoff og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Stine nu bestreddet i 5 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 140' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DKI Plast Invest ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Passion Projects ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Porcelain Perfumery ApS
Via Passion Projects ApS
Direktørposter (2)
-
Porcelain Perfumery ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2019 -
Passion Projects ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
DKI Plast Invest ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Porcelain Perfumery ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2019
Registreringsdato: 10.01.2019 -
Stine Hoff Holding IVS (Nu: Passion Projects ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Stine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.01.2019 - 09.02.2020
Direktør
10.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.02.2020 - 31.01.2024
Reel ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 78,43%
Stine Hoff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Passion Projects ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 218' DKK. Gennem holdingselskabet Passion Projects ApS har Stine derfor også andele i Porcelain Perfumery ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stine Hoff, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DKI Plast Invest ApS kunne fremvise et overskud på 396' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DKI Plast Invest ApS kunne fremvise et underskud på 952' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 396' DKK (DKI Plast Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 508' DKK (Porcelain Perfumery ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.648' DKK (DKI Plast Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 218' DKK (Stine Hoff Holding IVS (Nu: Passion Projects ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Hans Christian Uhl Nielsen.