Helene Aagaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Diversity Factor ApS (Ejer) |
Største overskud: | 367' DKK Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (2023) |
Største underskud: | -228' DKK GoGetty IVS (2019) |
Største egenkapital: | 520' DKK Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (2023) |
Største gæld: | 574' DKK Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Diversity Factor ApS (5 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2019 ved Diversity Factor ApS (tidligere HAA Holding IVS) med titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev alene stiftet af Helene Aagaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Helene nu bestreddet i 2 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 367' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Diversity Factor ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
Diversity Factor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Diversity Factor ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GoGetty IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021 -
Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021
Blå bog (fortsat)
Helene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.03.2019 - 15.02.2023
Ejerandel: 89,29% -
Stifter og Ejer
01.01.2019 - 24.08.2021
Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2021 - 24.08.2021
Bestyrelsesmedlem
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Diversity Factor IVS (Nu: Diversity Factor ApS) kunne offentliggøre et overskud på 367' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GoGetty IVS kunne offentliggøre et underskud på 228' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er Maria Enggaard Krog.