Liujian Wang
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2019 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kiyomi ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.740' DKK Kiyomi ApS (2021) |
Største underskud: | -283' DKK Kiyomi ApS (2019) |
Største egenkapital: | 10.796' DKK Kiyomi ApS (2022) |
Største gæld: | 3.877' DKK KS Ejendomme Holbæk ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos Kiyomi ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Kiyomi ApS (5 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2019 i Kiyomi ApS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Wen Gu, ÅHAVNEN KØGE ApS at Liujian Wang stiftede Kiyomi ApS den dag i januar 2019. Hvervet som Ejer og Stifter har Liujian nu bestreddet i 3 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen restauranter. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 5.607' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wang Holbæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kiyomi ApS
Via Wang Holbæk Holding ApS -
KS Ejendomme Holbæk ApS
Via Wang Holbæk Holding ApS
Direktørposter (2)
-
KS Ejendomme Holbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021 -
Wang Holbæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
KS Ejendomme Holbæk ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
LWHL Holding 2022 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
Kiyomi ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022
Blå bog (fortsat)
Liujian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2021 - 01.11.2023
Reel ejer og Direktør
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
13.09.2022 - 13.09.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.01.2019 - 13.09.2022
Reel ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Liujian Wang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wang Holbæk Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.901' DKK. Gennem holdingselskabet Wang Holbæk Holding ApS har Liujian derfor også andele i Kiyomi ApS (33.34-49.99%) & KS Ejendomme Holbæk ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Liujian Wang, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kiyomi ApS kunne fremvise et overskud på 5.740' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Kiyomi ApS kunne fremvise et underskud på 283' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.607' DKK (Kiyomi ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 166' DKK (KS Ejendomme Holbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.649' DKK (Kiyomi ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.901' DKK (Wang Holbæk Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Liujian' netværk er Wen Gu.