Simon Stampe Jensen
Erhvervsaktiv: | 18. dec. 2018 - 7. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | KB Pedersen Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.504' DKK KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -6.611' DKK KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 60.222' DKK KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.570' DKK KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KB Pedersen Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Simon Stampe Jensen. Sidst Simon var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2018 i KB Pedersen Holding ApS (tidligere KB Pedersen Holding IVS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Simon Stampe Jensen i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 7. august 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.843' DKK.
Tidslinje (2)
-
KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
KB Pedersen Holding IVS (Nu: KB Pedersen Holding ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018