Lasse Lysdahl Lund
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2018 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVANE KØKKENET SKIVE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.071' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -963' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.713' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2020-21) |
Største gæld: | 6.461' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LLYS Holding ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2018 ved SVANE KØKKENET SKIVE ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Lasse Lysdahl Lund i 3 år 3 måneder, før stoppet den 1. april 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 963' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LLYS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SVANE KØKKENET SKIVE ApS
Via LLYS Holding ApS -
NLTJ Ejendomme ApS
Via LLYS Holding ApS
Direktørposter (3)
-
SVANE KØKKENET SKIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2024 -
LLYS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2018 -
NLTJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
SVANE KØKKENET SKIVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
SVANE KØKKENET SKIVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
NLTJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.12.2018 - 01.04.2022
Direktør
31.12.2018 - 01.04.2022
Direktør og Reel ejer
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Lasse Lysdahl Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LLYS Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 217' DKK. Gennem holdingselskabet LLYS Holding ApS har Lasse derfor også andele i SVANE KØKKENET SKIVE ApS (25-33.33%) og NLTJ Ejendomme ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lasse Lysdahl Lund, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SVANE KØKKENET SKIVE ApS kunne fremvise et overskud på 3.071' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor NLTJ Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 211' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 226' DKK (LLYS Holding IVS (Nu: LLYS Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 963' DKK (SVANE KØKKENET SKIVE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.758' DKK (SVANE KØKKENET SKIVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 86' DKK (NLTJ Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Tommy Møller.