Merete Bandak
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK ARMENIERMISSION (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANSK ARMENIERMISSION (6 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2017 hos DANSK ARMENIERMISSION i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Merete Bandak i 6 år, inden stoppet den 29. september 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor religiøse institutioner og foreninger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
min forretning Merete Bandak (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
min forretning Merete Bandak (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Merete har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
08.09.2017 - 29.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Palle Borst-Jensen.