Susanne Houmann Petersen
Erhvervsaktiv: | 7. nov. 2018 - 31. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | MØNS BANK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MØNS BANK A/S (4 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Susanne Houmann Petersen. Sidst Susanne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2018 i MØNS BANK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Det er nu 1 år 5 måneder siden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Houmann Petersen i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 22. marts 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
MØNS BANK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
MØNS BANK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
MØNS BANK A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023
Blå bog (fortsat)
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 4 måneder fra 2018 til 2023 hos MØNS BANK A/S.