Peter Hove Hildebrandt
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frey GP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 142' DKK Hove Hildebrandt ApS (2023) |
Største underskud: | -388' DKK Nine Realms SPV 1 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18' DKK Hove Hildebrandt ApS (2023) |
Største gæld: | 441' DKK SCP af 13. januar 2021 ApS (Nu: Nine Realms Venture Capital ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hove Hildebrandt ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nine Realms Venture Capital ApS (2 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 ved Frey GP ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Hove Hildebrandt i 2 år 1 måned, før stoppet den 9. februar 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hove Hildebrandt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nine Realms SPV 1 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Hove Hildebrandt ApS
Direktørposter (1)
-
Hove Hildebrandt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Nine Realms SPV 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
SCP af 13. januar 2021 ApS (Nu: Nine Realms Venture Capital ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.02.2022 - 19.08.2024
Reel ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.2021 - 01.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2021 - 01.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2018 - 09.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Hove Hildebrandt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hove Hildebrandt ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Nine Realms SPV 1 ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Hove Hildebrandt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hove Hildebrandt ApS kunne offentliggøre et overskud på 142' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nine Realms SPV 1 ApS kunne offentliggøre et underskud på 388' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 142' DKK (Hove Hildebrandt ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 134' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (Hove Hildebrandt ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Preben Jakobsen.