Marcus Gerner Belt
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KILROY INDBO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.097' DKK KT & T HOLDING A/S (2015) |
Største underskud: | -2.069' DKK KILROY INDBO A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.660' DKK KILROY INDBO A/S (2017) |
Største gæld: | 8.135' DKK KILROY INDBO A/S (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos KILROY INDBO A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KILROY INDBO A/S (5 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2018 ved KILROY INDBO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Marcus Gerner Belt nu besiddet i 5 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 2.069' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
KILROY INDBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2018 -
KT & T HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KILROY LIGHTING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020 -
KILROY LIGHTING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019 -
KT & T HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018
Blå bog (fortsat)
Marcus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2019 - 25.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Marcus Gerner Belt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved KILROY INDBO A/S der præsenterede et overskud på 766' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved KILROY INDBO A/S der præsenterede et underskud på 2.069' DKK.
Marcus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2018 til i dag hos KILROY INDBO A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.069' DKK (KILROY INDBO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -183' DKK (KT & T HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -356' DKK (KILROY INDBO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Henrik Gerner Belt.