Thomas Kvistgaard Salling Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Easy Launch IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -23' DKK Easy Launch IVS (2020) |
Største egenkapital: | -13' DKK Easy Launch IVS (2018-19) |
Største gæld: | 75' DKK Easy Launch IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Maria Mikkelsens Børnehus S/I (5 år 5 måneder) |
Det startede i 2018 ved Easy Launch IVS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Kvistgaard Salling Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Thomas i 3 år 3 måneder, før stoppet den 3. marts 2022.
Virksomheden opererede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2018-19 som viste et underskud på 23' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. marts 2022.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Easy Launch IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022 -
Easy Launch IVS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022 -
Easy Launch IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2018 - 03.03.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Easy Launch IVS kunne fremvise et underskud på 23' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Helle Nissen.