Flemming Ove Merling Baltzer
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flemming Baltzer Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.950' DKK Sparta Syd ApS (2022) |
Største underskud: | -304' DKK Sparta Express ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.595' DKK Sparta Syd ApS (2022) |
Største gæld: | 5.797' DKK Sparta Syd ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Flemming Baltzer Holding ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flemming Baltzer Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 i Flemming Baltzer Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Flemming Ove Merling Baltzer og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Flemming nu bestreddet i 5 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Flemming Baltzer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sparta Syd ApS
Via Flemming Baltzer Holding ApS -
Sparta Express ApS
Via Flemming Baltzer Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Flemming Baltzer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Sparta Syd ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2020 -
Sparta Express ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Sparta Express ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021 -
Sparta Syd ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020 -
Sparta Syd ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Flemming Baltzer Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.11.2018 - 01.06.2020
Reel ejer
25.11.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Flemming Ove Merling Baltzer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Flemming Baltzer Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.154' DKK. Igennem holdingselskabet Flemming Baltzer Holding ApS har Flemming derfor også ejerandele i Sparta Syd ApS (33.34-49.99%) & Sparta Express ApS (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Flemming Ove Merling Baltzer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Sparta Syd ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.623' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Flemming Baltzer Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 732' DKK (Sparta Express ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (Flemming Baltzer Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.154' DKK (Flemming Baltzer Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 805' DKK (Sparta Syd ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Nikolaj Nedergaard Kock.