Hans Mikael Hedström
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OMØ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.228' DKK OMØ A/S (2014-15) |
Største underskud: | -1.946' DKK OMØ A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 19.133' DKK OMØ A/S (2020) |
Største gæld: | 14.782' DKK OMØ A/S (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos OMØ A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OMØ A/S (3 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2018 ved OMØ A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Mikael Hedström i 2 år 1 måned, før fratrædelsen den 12. januar 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 200' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
OMØ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2021
Tidslinje (3)
-
OMØ A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2021
Registreringsdato: 13.01.2021 -
OMØ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
OMØ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2018
Registreringsdato: 15.11.2018
Blå bog (fortsat)
Hans Mikael Hedström har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved OMØ A/S der præsenterede et overskud på 4.750' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2021 til i dag hos OMØ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Charlotte Scott Larsen.