Nicolai Bach Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bach's auto (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bach's auto (2 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 ved Bach's auto med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nicolai Bach Eriksen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 2 år 9 måneder, før stoppet den 17. august 2021.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. august 2021.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Bach's auto (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2021
Registreringsdato: 17.08.2021 -
Bach's auto (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2018
Registreringsdato: 13.11.2018
Blå bog (fortsat)
Nicolai har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.12.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
13.11.2018 - 17.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Ulrik Møllegaard Rasmussen.