Amanda Aagaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | M 3 Holdingselskab ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.177' DKK NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS) (2022) |
Største underskud: | -814' DKK Byggeselskabet M3 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 845' DKK NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.196' DKK NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af M 3 Holdingselskab ApS (5 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 hos M 3 Holdingselskab ApS (tidligere M 3 Holdingselskab IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Amanda Aagaard Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Amanda nu besiddet i 5 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 66' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M 3 Holdingselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
M3 Byg ApS UNDER KONKURS
Via M 3 Holdingselskab ApS
Direktørposter (1)
-
M 3 Holdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
Byggeselskabet M3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2022
Registreringsdato: 02.01.2022
Blå bog (fortsat)
Amanda har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.05.2022 - 04.04.2024
Reel ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.11.2018 - 15.12.2023
Direktør
10.03.2019 - 02.01.2022
Ejerandel: 100%
Amanda Aagaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M 3 Holdingselskab ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Igennem sit holdingselskab M 3 Holdingselskab ApS har Amanda dermed også ejerandele i M3 Byg ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Amanda Aagaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NB Transport ApS (Nu: M3 Byg ApS) fremviste et overskud på 1.177' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Byggeselskabet M3 ApS fremviste et underskud på 814' DKK.