Anja Stenger
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | JULIUS THORLICHSENS LEGAT (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Club Westküste (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 ved JULIUS THORLICHSENS LEGAT i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Anja Stenger i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 3. november 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. november 2021.
Ejendomme (2)
Blå bog (fortsat)
Anja har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.09.2018 - 03.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.11.2020 - 21.04.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.11.2018 - 01.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.11.2018 - 15.10.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Morten Løbner Thaysen.