Christian Riis Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TekstDerVirker (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af TekstDerVirker (1 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2018 ved TekstDerVirker i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christian Riis Thomsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Christian i 1 år, før fratrædelsen den 2. december 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Freak ApS
Via CHRT Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CHRT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2023 -
Freak ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024
Tidslinje (7)
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.11.2023 - 22.04.2024
Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Direktør
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.11.2018 - 02.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Riis Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRT Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab CHRT Holding ApS har Christian dermed også andele i Freak ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Riis Thomsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Anders Sommersang Siegenfeldt.