Christian Morten Elsass Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | C. R. Outdoors IVS (Ejer) |
Største overskud: | 37' DKK C. R. Outdoors IVS (2018-20) |
Største underskud: | -47' DKK JTJ Capital ApS (2022) |
Største egenkapital: | 157' DKK JTJ Capital ApS (2021) |
Største gæld: | 12' DKK C. R. Outdoors IVS (2018-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JTJ Capital ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2018 i C. R. Outdoors IVS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Erik Ejner Fjelrad Christfort at Christian Morten Elsass Jørgensen stiftede C. R. Outdoors IVS den dag i november 2018. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter bestred Christian i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 13. oktober 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2018-20 som viste et overskud på 37' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. oktober 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JTJ Capital ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vestergård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JTJ Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
C. R. Outdoors IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
C. R. Outdoors IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Vestergård (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.11.2018 - 13.10.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-20 hvor C. R. Outdoors IVS kunne fremvise et overskud på 37' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JTJ Capital ApS kunne fremvise et underskud på 47' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Christian Pasgaard Tegner.