Trine Vassard
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WASSARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.439' DKK WASSARD A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.370' DKK WASSARD A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.209' DKK WASSARD A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.511' DKK WASSARD A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WASSARD A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WASSARD A/S (3 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2018 hos WASSARD A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Trine Vassard i 3 år 7 måneder, før stoppet d. 8. juni 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 3.130' DKK.
Direktørposter (1)
-
WASSARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2022
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Engsiggade 12, 6900 Skjern
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Ejerforeningen Engsiggade 12, 6900 Skjern
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
WASSARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
WASSARD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2018 - 08.06.2022
Direktør
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Gert Wassard.