Cazja Jeanette Leiner
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Godtfolk ApS (Ejer) |
Største overskud: | 172' DKK Green Tech Solution ApS (2019-20) |
Største underskud: | -244' DKK Green Tech Solution ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 174' DKK Green Tech Solution ApS (2019-20) |
Største gæld: | 435' DKK Green Tech Solution ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Green Tech Solution ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Driftselskabet 290420 ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 ved Godtfolk ApS (tidligere Rumble ApS) i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaen Theis Peter Rose Bjørn at Cazja Jeanette Leiner stiftede Godtfolk ApS den dag i oktober 2018. Rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem havde Cazja i 4 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Green Tech Solution ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (45)
-
Green Tech Solution ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Katuffel ApS (Nu: The Caz Company ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Lille Bjørn ApS (Nu: DS270120 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Cazja har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.08.2021 - 11.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.09.2020 - 11.12.2023
Reel ejer
01.02.2021 - 11.12.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
11.09.2020 - 11.12.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.04.2020 - 01.05.2020
Reel ejer
21.04.2020 - 05.11.2020
Direktør
21.04.2020 - 06.11.2020
Reel ejer
06.11.2020 - 30.11.2022
Bestyrelsesmedlem
06.11.2020 - 11.12.2023
Direktør
01.11.2021 - 11.12.2023
Reel ejer
01.12.2022 - 11.12.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Rumble Logistik ApS (Nu: Driftselskabet 290420 ApS) landede et underskud på 110' DKK.