Bettina Wolf
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Wolf Invest, Ejstrupholm ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 679' DKK Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.322' DKK Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 1.149' DKK Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Wolf Invest, Ejstrupholm ApS (6 år) |
Karrieren som leder startede i 2018 i Wolf Invest, Ejstrupholm ApS i rollen som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Denne rolle har Bettina Wolf nu bestreddet i 6 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 86' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wolf Invest, Ejstrupholm ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Give Dyreklinik ApS
Via Wolf Invest, Ejstrupholm ApS
Direktørposter (1)
-
Wolf Invest, Ejstrupholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018
Tidslinje (6)
-
Wolf Invest, Ejstrupholm ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2019
Registreringsdato: 18.09.2019 -
Wolf Invest, Ejstrupholm ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Bettina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - 15.01.2024
Ejer og Direktør
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - 18.09.2019
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Bettina Wolf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wolf Invest, Ejstrupholm ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 488' DKK. Gennem holdingselskabet Wolf Invest, Ejstrupholm ApS har Bettina derfor også andele i Give Dyreklinik ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Bettina Wolf, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS) kunne fremvise et overskud på 319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 386' DKK (Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.202' DKK (Give Dyrklinik ApS (Nu: Give Dyreklinik ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 488' DKK (Wolf Invest, Ejstrupholm ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Charlotte Hedegaard.