Klaus Balslev Gerdes
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | KB BYG v/Klaus Gerdes (Ejer) |
Største overskud: | 77' DKK BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (2023) |
Største underskud: | -66' DKK BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (2021) |
Største egenkapital: | 51' DKK BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (2019) |
Største gæld: | 194' DKK BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved KB BYG v/Klaus Gerdes i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Klaus Balslev Gerdes der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Klaus i 1 år 6 måneder, før stoppet den 31. marts 2020.
Virksomheden opererede indenfor teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BSG Byg - Klaus Gerdes ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IN LOCO Øst ApS
Via BSG Byg - Klaus Gerdes ApS
Direktørposter (2)
-
BSG Byg - Klaus Gerdes ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
IN LOCO Øst ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
IN LOCO Øst ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2023
Registreringsdato: 05.11.2023 -
BSG Byg - Klaus Gerdes ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2023
Registreringsdato: 04.11.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.02.2019 - 04.11.2023
Direktør og Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.09.2018 - 31.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BSG Byg - Klaus Gerdes ApS kunne fremvise et overskud på 77' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BSG Byg - Klaus Gerdes ApS kunne fremvise et underskud på 66' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Klaus Pernov.