Ole Johannes Tønnesen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | UNO-X DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 283.133' DKK UNO-X DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -90.233' DKK IPART ApS (2022) |
Største egenkapital: | 394.657' DKK UNO-X DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 861.275' DKK UNO-X DANMARK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNO-X DANMARK A/S (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2018 hos UNO-X DANMARK A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ole Johannes Tønnesen i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 21. juni 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor servicestationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 283.133' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
IPART ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2022
Tidslinje (11)
-
Uno-X Konceptdesign A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
E-Unit A/S (Nu: E-Unit ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
Washbox ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - 27.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - 10.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - 10.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2022 - 27.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Johannes Tønnesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos IPART ApS der præsenterede et underskud på 90.233' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2022 til i dag hos IPART ApS.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Allan Brenold Harming.