Frederik Puro Larsson
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Frederik Larsson Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 263' DKK Lassen & Larsson ApS (2018-19) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 411' DKK Lassen & Larsson ApS (2021) |
Største gæld: | 941' DKK Lassen & Larsson ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Lassen & Larsson ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frederik Larsson Holding ApS (6 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2018 ved Frederik Larsson Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frederik Puro Larsson og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Frederik nu besiddet i 2 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frederik Larsson Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lassen & Larsson ApS
Via Frederik Larsson Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Frederik Larsson Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021 -
Lassen & Larsson ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Frederik Larsson Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
Frederik Larsson Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
Frederik Larsson Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
18.09.2018 - 27.10.2020
Ejer
18.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frederik Puro Larsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frederik Larsson Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 230' DKK. Gennem sit holdingselskab Frederik Larsson Holding ApS har Frederik dermed også andele i Lassen & Larsson ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Frederik Puro Larsson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Lassen & Larsson ApS landede et overskud på 263' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28' DKK (Lassen & Larsson ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 266' DKK (Lassen & Larsson ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 230' DKK (Frederik Larsson Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Mark Videbæk Lassen.