Yana Konovalova
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | KONOVS CAPITAL ApS (Ejer) |
Største overskud: | 244' DKK DANMAS ApS (2018-19) |
Største underskud: | -370' DKK DANMAS ApS (2022) |
Største egenkapital: | 287' DKK DANMAS ApS (2020) |
Største gæld: | 949' DKK DANMAS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DANMAS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KONOVS CAPITAL ApS (6 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos KONOVS CAPITAL ApS (tidligere KONOVS CAPITAL IVS) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Yana Konovalova og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Yana nu bestreddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KONOVS CAPITAL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DANMAS ApS
Via KONOVS CAPITAL ApS -
SpaceDome EU ApS
Via KONOVS CAPITAL ApS -
KONOVS ENTERPRISE ApS
Via KONOVS CAPITAL ApS
Direktørposter (3)
-
KONOVS CAPITAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2018 -
DANMAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
SpaceDome EU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Lækre Buketter ApS (Nu: SpaceDome EU ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
KONOVS CAPITAL IVS (Nu: KONOVS CAPITAL ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
DANMAS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Yana har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
13.11.2020 - 30.04.2024
Direktør
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.09.2018 - 31.07.2020
Direktør
18.09.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.09.2018 - 27.06.2019
Direktør
01.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Yana Konovalova er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KONOVS CAPITAL ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 93' DKK. Igennem holdingselskabet KONOVS CAPITAL ApS har Yana derfor også ejerandele i DANMAS ApS (50-66.65%), SpaceDome EU ApS (33.34-49.99%) samt KONOVS ENTERPRISE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Yana Konovalova, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor DANMAS ApS kunne offentliggøre et overskud på 244' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DANMAS ApS kunne offentliggøre et underskud på 370' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 361' DKK (DANMAS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 93' DKK (KONOVS CAPITAL IVS (Nu: KONOVS CAPITAL ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -557' DKK (DANMAS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Yana' netværk er Oleksii Ovsiuk.