Maria Suh Nellgren
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Crowd Cph IVS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Crowd Cph (4 år 8 måneder) |
Det startede i 2018 ved Crowd Cph IVS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Maria Suh Nellgren der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Maria i 1 år 4 måneder, før stoppet den 27. januar 2020.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af anden yderbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Crowd Cph
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Crowd Cph IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2020
Registreringsdato: 27.01.2020 -
Crowd Cph IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2020
Registreringsdato: 27.01.2020 -
Crowd Cph (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
03.09.2018 - 27.01.2020
Ejerandel: 100%