Christian Hyldekvist Sønderup
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DanSolar Energi ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 722' DKK DanSolar Energi ApS (2019) |
Største underskud: | -623' DKK DanSolar Energi ApS (2021) |
Største egenkapital: | 653' DKK DanSolar Energi ApS (2020) |
Største gæld: | 2.280' DKK DanSolar Energi ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DanSolar Energi ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DanSolar Energi ApS (3 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2018 ved DanSolar Energi ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Hyldekvist Sønderup i 3 år 4 måneder, før stoppet den 15. januar 2022.
I dag arbejder virksomheden med produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 129' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sønderup Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NiCaOs Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Clearly Energy ApS
Via NiCaOs Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NiCaOs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2021 -
Clearly Energy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Clearly Energy ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DanSolar Energi ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2022
Registreringsdato: 15.01.2022 -
Clearly Energy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022 -
Clearly Energy ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2021 - 12.01.2022
Reel ejer
14.10.2021 - 19.01.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.01.2022 - 23.05.2022
Ejerandel: 32,5% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2018 - 15.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Hyldekvist Sønderup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NiCaOs Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet NiCaOs Holding ApS har Christian derfor også ejerandele i Clearly Energy ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Hyldekvist Sønderup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Clearly Energy ApS kunne offentliggøre et underskud på 471' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 129' DKK (DanSolar Energi ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 82' DKK (Clearly Energy ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (Clearly Energy ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (NiCaOs Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Julie Althoehn Sønderup.