Dare Michael Yusuf
Status: Ikke aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 21. sep. 2018 - 15. feb. 2022 |
Karrieren startede hos: | CLEANIZE (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLEANIZE (6 år) |
Det hele startede i 2018 hos CLEANIZE i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Dare Michael Yusuf og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Dare nu bestreddet i 6 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLEANIZE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Cleanize I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
Cleanize I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020 -
CLEANIZE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2018
Registreringsdato: 21.09.2018
Blå bog (fortsat)
Dare har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.06.2020 - 15.02.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?