Robert Schlünssen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KART INVEST VOJENS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.242' DKK KART INVEST VOJENS ApS (2021) |
Største underskud: | -969' DKK KART INVEST VOJENS ApS (2016) |
Største egenkapital: | 4.541' DKK KART INVEST VOJENS ApS (2021) |
Største gæld: | 18.900' DKK KART RACING VOJENS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KART RACING VOJENS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KART INVEST VOJENS ApS (13 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2011 hos KART INVEST VOJENS ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Robert Schlünssen købte sig ind i virksomheden den 28. februar 2011 og havde en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Robert af: Robert Schlünssen. Titlen som Ejer og Direktør har Robert nu besiddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 198' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KART INVEST VOJENS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KART RACING VOJENS ApS
Via KART INVEST VOJENS ApS -
K-TECH ApS
Via KART INVEST VOJENS ApS -
Mørupvej 2 ApS
Via KART INVEST VOJENS ApS
Direktørposter (3)
-
KART INVEST VOJENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2018 -
K-TECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2018 -
Mørupvej 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
RS COMPETITION ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
Stilbjergvej 4a ApS (Nu: Mørupvej 2 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019 -
K-TECH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2018
Registreringsdato: 20.08.2018
Blå bog (fortsat)
Robert har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
28.02.2011 - Stadig aktiv
Direktør
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2011 - Stadig aktiv
Direktør
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2021 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 74,9% -
Direktør
20.08.2018 - 29.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Schlünssen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KART INVEST VOJENS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.196' DKK. Gennem sit holdingselskab KART INVEST VOJENS ApS har Robert dermed også andele i KART RACING VOJENS ApS (66.66-89.99%), K-TECH ApS (100%) samt Mørupvej 2 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Robert Schlünssen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KART INVEST VOJENS ApS landede et overskud på 2.242' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KART INVEST VOJENS ApS landede et underskud på 969' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 269' DKK (K-TECH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 318' DKK (KART RACING VOJENS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.196' DKK (KART INVEST VOJENS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (Stilbjergvej 4a ApS (Nu: Mørupvej 2 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Dr. Till Bunse.