Torben Bent Iversen
Erhvervsaktiv: | 24. maj 2018 - 30. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 261' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2019) |
Største underskud: | -1.758' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Største egenkapital: | 17.262' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2014) |
Største gæld: | 7.735' DKK DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Selvejende institution Middelfart Genbrug (5 år 8 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Torben Bent Iversen. Den første gang Torben var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2018 i DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Bent Iversen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 13. september 2022.
Nu arbejder virksomheden med public relations og kommunikation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.758' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2018
Registreringsdato: 24.05.2018
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - 30.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2018 - 13.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Erik Clemensen.