Séan Rasmus Mc Cormack
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Who Entertainment IVS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Who Entertainment IVS (1 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2018 ved Who Entertainment IVS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartnerne Jack Thomas Reimann Jensen, Jonas Knabe Sørensen at Séan Rasmus Mc Cormack stiftede Who Entertainment IVS den dag i august 2018. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Séan i 1 år 2 måneder, før stoppet den 11. oktober 2019.
Virksomheden opererede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. oktober 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
McCormack catering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
McCormack catering (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Who Entertainment IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2019
Registreringsdato: 11.10.2019 -
Who Entertainment IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2019
Registreringsdato: 11.10.2019
Blå bog (fortsat)
Séan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
08.08.2018 - 11.10.2019
Ejerandel: 33,33%