Peter Hinge
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hinge PFF (Ejer) |
Største overskud: | 12' DKK Hinge Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -11' DKK Peter Hinge Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK Hinge Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 3.108' DKK Hinge Ejendomme ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hinge Ejendomme ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hinge PFF (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 ved Hinge PFF i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Hinge og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 6 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hinge PFF
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Peter Hinge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hinge Ejendomme ApS
Via Peter Hinge Holding ApS -
NeuroNordic ApS
Via Peter Hinge Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Peter Hinge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2021 -
Hinge Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2021 -
NeuroNordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2024
Tidslinje (11)
-
NeuroNordic ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
NeuroNordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
NeuroNordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.02.2024 - 30.05.2024
Reel ejer
28.02.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.09.2018 - 03.07.2020
Ejerandel: 100%
Peter Hinge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peter Hinge Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Gennem holdingselskabet Peter Hinge Holding ApS har Peter derfor også andele i Hinge Ejendomme ApS (100%) og NeuroNordic ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Hinge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hinge Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 12' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Peter Hinge Holding ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12' DKK (Hinge Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Peter Hinge Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (Hinge Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Peter Hinge Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Mico Bøje.