Daniel Harboe Garde Friis
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bluelife IVS (Ejer) |
Største overskud: | 1.608' DKK HARBOE SKILTE A/S (2021) |
Største underskud: | -1.824' DKK Let Us Print A/S (2021) |
Største egenkapital: | 6.064' DKK HARBOE SKILTE A/S (2017) |
Største gæld: | 8.754' DKK HARBOE SKILTE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HARBOE SKILTE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bluelife IVS (3 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2018 i Bluelife IVS i hvervet som Ejer. Daniel Harboe Garde Friis købte sig ind i virksomheden den 26. juni 2018 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Daniel af: Simon Harboe Ditlevsen. Hvervet som Ejer havde Daniel i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 9. februar 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med drikkevarer. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2017 viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DHF Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Let Us Print A/S
Via DHF Group ApS
Direktørposter (1)
-
DHF Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Let Us Print A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2021 -
HARBOE SKILTE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Let Us Print A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
HARBOE SKILTE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Bluelife IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.03.2021 - 24.01.2024
Bestyrelsesmedlem
16.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
26.06.2018 - 09.02.2022
Ejerandel: 50%
Daniel Harboe Garde Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DHF Group ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Gennem sit holdingselskab DHF Group ApS har Daniel dermed også andele i Let Us Print A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Daniel Harboe Garde Friis, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Bluelife IVS landede et overskud på 1' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Let Us Print A/S landede et underskud på 1.824' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.603' DKK (HARBOE SKILTE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 437' DKK (Let Us Print A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.191' DKK (HARBOE SKILTE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.455' DKK (Let Us Print A/S).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Dennis Harboe Friis.